RUIZ POLO MARIA REYES
Informe ejecutivo de RUIZ POLO MARIA REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ POLO MARIA REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVECERA INDEPENDIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2022 | |
CERVEZAS MAHOU SL | Apoderado | 19/08/2022 | |
PENIBETICA DE CERVEZAS Y BEBIDAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2022 | |
CERVEZAS REINA 2000 SA | Apoderado Solidario | 16/08/2022 | |
AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2022 | |
CERVEZAS SAN MIGUEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2022 | |
MAHOU SA | Apoderado Solidario | 05/08/2022 | |
MAHOU SA | Apoderado Mancomunado | 05/08/2022 | |
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2021 |
VINCULACIONES DE RUIZ POLO MARIA REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ POLO MARIA REYES
Empresa: AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 154, S 8, H CU 9013, I/A 72 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-16
Empresa: CERVECERA INDEPENDIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30139 , F 69, S 8, H M 59380, I/A 81 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Empresa: CERVEZAS REINA 2000 SA
Apoderado Solidario
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 67, S 8, H TF 15334, I/A 109 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-38
Empresa: CERVEZAS MAHOU SL
Apoderado
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32504 , F 129, S 8, H M 585064, I/A 35 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Empresa: PENIBETICA DE CERVEZAS Y BEBIDAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2647 , F 157, S 8, H CO 22719, I/A 92 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-14
Empresa: CERVEZAS SAN MIGUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5752, L 4659, F 51, S 8, H MA142264, I/A 22 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-29
Empresa: MAHOU SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Polo Maria Reyes
Apoderado Solidario
- Ruiz Polo Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35774 , F 91, S 8, H M 1076, I/A 341 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Ortega Raul
- Arbeloa Alvarez Pedro
- Bustamante Garcia Fernando Jesus
- Castillo Acha Begoña
- Castrejon Carrasco Nicolas
- Chicharro Sevilla Angel
- Domingo Domingo Jesus
- Freire Martinez Luis Ignacio
- Gonzalez Perez Elena
- Hernandez Lopez Cesar
- Jimenez Ortega Juan
- Mercado Nieto Antonio
- Miguel Martin Miguel Angel
- Navarro Ceballos Mariano
- Nuñez Sanchez Jesus
- Roca Torres Francisco
- Rodriguez Topquero Ramos Alberto
- Ruiz Polo Maria Reyes
- Salvador Pendon Juan
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Benet Fite Luis
- Fernandez Palacios Ernesto
- Garcia Lopez Jose Maria
- Garcia Murga Monago Pablo
- Granizo Perez Luis Miguel
- Guerrero Quiñones Javier
- Lacomba Arriaza Francisco Javier
- Leiva Asenjo Patricia Ines
- Lopez Villaverde Raul
- Marin Toledo Carmen Maria
- Martinez Alonso Maria Del Carmen
- Martinez Falero Garcia Beatriz
- Medrano Peñalva Santiago
- Muñoz Acevedo Irene
- Ruiz De Velasco Martinez De Ercilla Juan
- Saez Lechuga Israel
- Sanchez-vizcaino Valdes Ignacio
- Soler Merino Margarita
- Torio Rotella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 98, S 8, H TF 3668, I/A 59 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
Información de RUIZ POLO MARIA REYES
Mostramos los datos de RUIZ POLO MARIA REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ POLO MARIA REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos