RUIZ PEREZ ALBERTO
Informe ejecutivo de RUIZ PEREZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RUIZ PEREZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL | Socio Unico | 24/04/2024 | |
ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL | Administrador Unico | 24/04/2024 | |
ELABORACION MEDIANTE CORTE SL | Socio Unico | 09/08/2023 | |
ELABORACION MEDIANTE CORTE SL | Administrador Unico | 09/08/2023 |
VINCULACIONES DE RUIZ PEREZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ PEREZ ALBERTO
Empresa: ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Ruiz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 131, S 8, H SA 15866, I/A 8 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-37
Empresa: ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL
Socio Único
- Ruiz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 131, S 8, H SA 15866, I/A 7 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-37
Empresa: ELABORACION MEDIANTE CORTE SL
Administrador Unico
- Ruiz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 101, S 8, H SA 19249, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-37
Empresa: ELABORACION MEDIANTE CORTE SL
Socio Único
- Ruiz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 101, S 8, H SA 19249, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-37
Empresa: ALDEACHARRA CEREALES SL
Administrador Solidario
- Ruiz Perez Alberto
- Villoria Garcia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 162, S 8, H SA 16164, I/A 4 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-37
Empresa: ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Perez Alberto
- Villoria Garcia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 130, S 8, H SA 15866, I/A 5 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-37
Empresa: ALDEACHARRA CEREALES SL
Administrador Solidario
- Ruiz Perez Alberto
- Villoria Garcia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 160, S 8, H SA 16164, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-37
Empresa: ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Perez Alberto
- Villoria Garcia Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 129, S 8, H SA 15866, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-37
Empresa: ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Ruiz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 129, S 8, H SA 15866, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-37
Empresa: ELABORACION MECANICA SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Ruiz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 128, S 8, H SA 15866, I/A 1 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-37
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ PEREZ ALBERTO
Mostramos los datos de RUIZ PEREZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ PEREZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos