RUIZ PEÑA ANA MARIA
Informe ejecutivo de RUIZ PEÑA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RUIZ PEÑA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUIZ MAR PONIENTE SL | Administrador Solidario | 25/01/2024 |
VINCULACIONES DE RUIZ PEÑA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ PEÑA ANA MARIA
Empresa: RUIZ MAR PONIENTE SL
Administrador Solidario
- Martin Martin Eduardo
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 44, S 8, H AL 64089, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-04
Empresa: MARUIZ PONIENTE SL
Administrador Solidario
- Martin Martin Eduardo
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 46, S 8, H AL 42270, I/A 2 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-04
Empresa: NAVISA SA
Administrador Unico
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 150, S 8, H SE 50762, I/A 11 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Empresa: FAMILIA RUIZ AVALO SA
Administrador Unico
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 124, S 8, H SE 20886, I/A 11 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Empresa: MARUIZ PONIENTE SL
Administrador Solidario
- Martin Martin Eduardo
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 46, S 8, H AL 42270, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-04
Empresa: RUIZ LOPERA SA
Administrador Unico
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 23, S 8, H SE 18621, I/A 12 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-41
Empresa: FAMILIA RUIZ AVALO SA
Administrador Unico
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555, L 1, F 108, S 8, H SE 20886, I/A 10 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: RUIZ LOPERA SA
Administrador Unico
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 23, S 8, H SE 18621, I/A 11 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Empresa: NAVISA SA
Administrador Unico
- Ruiz Peña Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 150, S 8, H SE 50762, I/A 10 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Información de RUIZ PEÑA ANA MARIA
Mostramos los datos de RUIZ PEÑA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ PEÑA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos