RUIZ OTI AMAYA
Informe ejecutivo de RUIZ OTI AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ OTI AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPRESENTACIONES RAGUSA SL | Socio Unico | 05/07/2012 | 23/11/2018 |
REPRESENTACIONES RAGUSA SL | Administrador Unico | 05/07/2012 | 18/12/2017 |
COMERCIAL RALMIA SL | Liquidador | 31/01/2013 | 31/01/2013 |
COMERCIAL RALMIA SL | Administrador Unico | 07/07/2009 | 31/01/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ OTI AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ OTI AMAYA
Empresa: REPRESENTACIONES RAGUSA SL
Administrador Unico
- Ruiz Oti Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 27, S 8, H BI 60629, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
Empresa: COMERCIAL RALMIA SL
Liquidador
- Ruiz Oti Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5050 , F 198, S 8, H BI 54832, I/A 3 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-48
Empresa: COMERCIAL RALMIA SL
Administrador Unico
- Ruiz Oti Amaya
Liquidador
- Ruiz Oti Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5050 , F 198, S 8, H BI 54832, I/A 3 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-48
Empresa: REPRESENTACIONES RAGUSA SL
Administrador Unico
- Ruiz Oti Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 24, S 8, H BI 60629, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-48
Empresa: REPRESENTACIONES RAGUSA SL
Socio Único
- Ruiz Oti Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 24, S 8, H BI 60629, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-48
Empresa: COMERCIAL RALMIA SL
Administrador Unico
- Ruiz Oti Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5050 , F 193, S 8, H BI 54832, I/A 1 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-48
Información de RUIZ OTI AMAYA
Mostramos los datos de RUIZ OTI AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ OTI AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos