RUIZ ORTEGA ADRIAN
Informe ejecutivo de RUIZ ORTEGA ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE RUIZ ORTEGA ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUTRAL FOODS SL | Apoderado | 02/10/2020 | |
FRIAS NUTRICION SA | Apoderado | 29/08/2019 | |
KRONOSERVICE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2014 | |
KRONOSERVICE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 04/02/2014 | |
KRONOSPAN SL | Apoderado Solidario | 12/12/2013 | |
KRONOSPAN SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2013 | |
KRONOSPAN CHEMICALS SL | Apoderado Solidario | 12/12/2013 | |
KRONOSPAN CHEMICALS SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2013 | |
KRONOSPAN MDF SL | Apoderado Solidario | 12/12/2013 | |
KRONOSPAN MDF SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUIZ ORTEGA ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ORTEGA ADRIAN
Empresa: NEUTRAL FOODS SL
Apoderado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40795 , F 212, S 8, H M 723765, I/A 2 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: BENTELER JIT VALENCIA SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6359, L 3664, F 141, S 8, H V 50355, I/A 60 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-46
Empresa: BENTELER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 120, S 8, H BU 804, I/A 89 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-09
Empresa: BENTELER IBERICA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 481, F 204, S 8, H BU 15252, I/A 16 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-09
Empresa: BENTELER STEEL TUBE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 537, F 50, S 8, H BU 17411, I/A 5 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-09
Apoderado Mancomunado
- Garcia Garcia Ricardo
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 75, S 8, H P 4663, I/A 54 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-34
Empresa: FRIAS NUTRICION SA
Apoderado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 515, F 14, S 8, H BU 479, I/A 56 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-09
Empresa: BENTELER AUTOMOTIVE VIGO SL
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914, L 2914, F 147, S 8, H PO 34080, I/A 48 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-36
Apoderado Mancomunado
- Garcia Garcia Ricardo
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 75, S 8, H P 4663, I/A 53 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-34
Empresa: BENTELER AUTOMOTIVE VIGO SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Garcia Ricardo
- Ruiz Ortega Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914, L 2914, F 147, S 8, H PO 34080, I/A 47 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-36
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ ORTEGA ADRIAN
Mostramos los datos de RUIZ ORTEGA ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ORTEGA ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos