RUIZ ORDORICA RAUL
Informe ejecutivo de RUIZ ORDORICA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ ORDORICA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENA WINE SL | Socio Unico | 19/03/2018 | |
HENAO ENSANCHE SL | Socio Unico | 30/10/2017 | |
LAS CEPAS DE URQUIJO SL | Socio Unico | 27/04/2016 | |
VIÑEDO URBANO SL | Socio Unico | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ ORDORICA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ORDORICA RAUL
Empresa: DENA 2020 SL
Administrador Unico
- Ruiz Ordorica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 169, S 8, H BI 74058, I/A 2 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-48
Empresa: DENA 2020 SL
Administrador Unico
- Ruiz Ordorica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 165, S 8, H BI 74058, I/A 1 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-48
Empresa: DENA WINE SL
Socio Único
- Ruiz Ordorica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 129, S 8, H BI 71308, I/A 1 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Empresa: HENAO ENSANCHE SL
Socio Único
- Ruiz Ordorica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 27, S 8, H BI 70506, I/A 1 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-48
Empresa: LAS CEPAS DE URQUIJO SL
Socio Único
- Ruiz Ordorica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5610 , F 213, S 8, H BI 67996, I/A 1 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-48
Empresa: VIÑEDO URBANO SL
Socio Único
- Ruiz Ordorica Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547 , F 196, S 8, H BI 66486, I/A 1 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-48
Información de RUIZ ORDORICA RAUL
Mostramos los datos de RUIZ ORDORICA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ORDORICA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos