RUIZ OLARRIA PILAR
Informe ejecutivo de RUIZ OLARRIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ OLARRIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DEL PERSONAL DE ADUANAS | Miem.Com.Ctr | 10/07/2014 | 17/10/2018 |
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DEL PERSONAL DE ADUANAS | Miem.Com.Ctr | 11/11/2010 | 10/07/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ OLARRIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ OLARRIA PILAR
Apoderado Mancomunado
Consejero
M.Com.Inv
Miem.Com.Ctr
- Aliste Lorenzo Alfonso
- Bosque Muñoz Pascual
- Ruiz Olarria Pilar
Pres.Com.Inv
Presidente
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31554 , F 2, S 8, H M 137887, I/A 26 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
M.Com.Inv
Miem.Com.Ctr
- Ayuso Marquez Jose-rafael
- Medina Garcia Pedro
- Ruiz Olarria Pilar
Pres.Com.Inv
Presidente
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31554 , F 2, S 8, H M 137887, I/A 26 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
Miem.Com.Ctr
- Ayuso Marquez Jose-rafael
- Ruiz Olarria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30454 , F 75, S 8, H M 137887, I/A 23 (02/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Miem.Com.Ctr
- Ayuso Marquez Jose-rafael
- Hernandez Serrano Mario Cesar
- Ruiz Olarria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8557 , F 208, S 8, H M 137887, I/A 19 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-28
Miem.Com.Ctr
- Ayuso Marquez Jose-rafael
- Hernandez Serrano Mario Cesar
- Ruiz Olarria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8557 , F 207, S 8, H M 137887, I/A 17 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Información de RUIZ OLARRIA PILAR
Mostramos los datos de RUIZ OLARRIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ OLARRIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos