RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER
Informe ejecutivo de RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YACOBIAN SL | Apoderado | 14/08/2024 | |
MAROTO & GIMENEZ-CASSINA ABOGADOS SLP | Vicesecretario No Consejero | 27/05/2015 | |
AFFIDAVIT SERVICIOS JURIDICOS SLP | Soc.Prof. | 11/07/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER
Empresa: YACOBIAN SL
Apoderado
- Gomez Martinez Cristian
- Ruiz Ocaña Gonzalez Javier
- Sanz Ferre Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 785009, I/A 4 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: BUFETE RUIZ DE INFANTE SLP
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Ruiz Ocaña Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33129 , F 213, S 8, H M 596232, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: OSORIO & ASOCIADOS ESTUDIO LEGAL SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Baillo Osorio Alvaro
- Ruiz Ocaña Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 3, S 8, H M 356133, I/A 5 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28
Empresa: SONOCREW SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Ruiz Ocaña Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 169, S 8, H M 306599, I/A 6 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Información de RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER
Mostramos los datos de RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ OCAÑA GONZALEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos