RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE HOSTELERIA CARMEN RUIZ MARTINEZ SL | Socio Unico | 16/11/2011 | |
EMPRESA DE HOSTELERIA CARMEN RUIZ MARTINEZ SL | Administrador Unico | 16/11/2011 | |
ALGEIN SA | Administrador Solidario | 15/04/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: ALGEIN SA
Administrador Solidario
- Garcia Estremera Angel Luis
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 134, S 8, H M 12017, I/A 11 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-28
Empresa: ALGEIN SA
Administrador Solidario
- Garcia Estremera Angel Luis
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 133, S 8, H M 12017, I/A 9 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: R & M AGRICUL-CONSTRUCC FNL SL
Administrador Unico
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 159, S 8, H GR 18359, I/A 5 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-18
Liquidador
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4488, L 3397, F 169, S 8, H MA 96556, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-29
Administrador Solidario
- Albarracin Mellado Oscar
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
- Ruiz Martinez Sergio Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4488, L 3397, F 169, S 8, H MA 96556, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-29
Administrador Unico
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 70, S 8, H A 127646, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-03
Socio Único
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 70, S 8, H A 127646, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-03
Empresa: R & M AGRICUL-CONSTRUCC FNL SL
Administrador Unico
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 159, S 8, H GR 18359, I/A 4 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-18
Empresa: ALGEIN SA
Administrador Solidario
- Garcia Estremera Angel Luis
- Ruiz Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 132, S 8, H M 12017, I/A 7 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Información de RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos