RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS
Informe ejecutivo de RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES SL | Apoderado | 13/08/2019 | |
GD ENERGY SERVICES SA | Apoderado | 16/11/2018 | |
REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES SL | Apoderado | 17/07/2018 | |
GD ENERGY SERVICES SA | Apoderado | 11/04/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS
Apoderado
- Ruiz Martinez Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4318, L 1630, F 85, S 8, H V 21973, I/A 65 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado
- Ruiz Martinez Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10170, L 7452, F 16, S 8, H V 5570, I/A 109 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-46
Apoderado
- Ruiz Martinez Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317, L 1629, F 225, S 8, H V 21973, I/A 63 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado
- Ruiz Martinez Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 222, S 8, H V 5570, I/A 96 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado
- Ruiz Martinez Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 222, S 8, H V 5570, I/A 95 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado
- Ruiz Martinez Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 221, S 8, H V 5570, I/A 93 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Información de RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS
Mostramos los datos de RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARTINEZ JOSE TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos