RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL
Informe ejecutivo de RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIVERSIDE SL | Administrador Unico | 05/04/2019 | 26/11/2019 |
RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENIL SRL | Socio Unico | 26/08/2014 | 08/06/2016 |
RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENIL SRL | Administrador Unico | 26/08/2014 | 08/06/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL
Administrador Unico
- Ruiz Martin Martin-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 86, S 8, H GR 53188, I/A 2 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-18
Administrador Unico
- Ruiz Martin Martin-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 86, S 8, H GR 53188, I/A 1 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-18
Empresa: RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENIL SRL
Administrador Unico
- Ruiz Martin Martin-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 69, S 8, H GR 44968, I/A 2 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-18
Empresa: RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENIL SRL
Administrador Unico
- Ruiz Martin Martin-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 69, S 8, H GR 44968, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-18
Empresa: RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENIL SRL
Socio Único
- Ruiz Martin Martin-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 69, S 8, H GR 44968, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-18
Información de RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL
Mostramos los datos de RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARTIN MARTIN-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos