RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODOELECTRO-INFORMATICA SL | Socio Unico | 16/04/2019 | |
TODOELECTRO-INFORMATICA SL | Administrador Unico | 16/04/2019 | |
HORTICULTURA RUIZ SA | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
AGRUPACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS DE ALMERIA SL | Administrador Unico | 24/04/2017 | |
HR-G PLANTA JOVEN SL | Administrador Unico | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO
Empresa: FLAMING STAR PRODUCCIONES SL
Liquidador
- Muñoz Sebastian Amelia
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24845 , F 209, S 8, H M 447232, I/A 2 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28
Empresa: FLAMING STAR PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Muñoz Sebastian Amelia
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24845 , F 209, S 8, H M 447232, I/A 2 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28
Empresa: HORTICULTURA RUIZ SA
Socio Único
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 115, S 8, H GR 3031, I/A 10 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
Empresa: TODOELECTRO-INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 152, S 8, H CA 54824, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-11
Empresa: TODOELECTRO-INFORMATICA SL
Socio Único
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 152, S 8, H CA 54824, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-11
Socio Único
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 98, S 8, H AL 18344, I/A 5 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-04
Empresa: HORTICULTURA RUIZ SA
Administrador Unico
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 115, S 8, H GR 3031, I/A 9 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Administrador Unico
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 97, S 8, H AL 18344, I/A 4 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-04
Empresa: HR-G PLANTA JOVEN SL
Administrador Unico
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 131, S 8, H GR 13991, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-18
Empresa: HORTICULTURA RUIZ SA
Administrador Solidario
- Ruiz Martin Francisco Javier
- Ruiz Martin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 115, S 8, H GR 3031, I/A 7 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-18
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARTIN JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos