RUIZ MARQUEZ INES MARIA
Informe ejecutivo de RUIZ MARQUEZ INES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ MARQUEZ INES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL | Consejero | 20/10/2023 | |
GRUPO MARUZ DE INVERSIONES SL | Secretario | 13/12/2018 | |
GRUPO MARUZ DE INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2018 | |
GRUPO MARUZ DE INVERSIONES SL | Consejero | 13/12/2018 | |
GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL | Secretario | 20/08/2010 | |
GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/08/2010 | |
GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL | Consejero | 20/08/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ MARQUEZ INES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ MARQUEZ INES MARIA
Empresa: COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
Consejero
- Cerro Giraldez Luis Domingo
- Martin Ruiz Aurelio
- Martin Ruiz Javier
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790, L 4697, F 9, S 8, H MA 30367, I/A 69 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-29
Empresa: COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
Consejero
- Martin Ruiz Aurelio
- Martin Ruiz Javier
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 4096, F 71, S 8, H MA 30367, I/A 56 a (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-29
Empresa: GRUPO MARUZ DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Consejero
- Martin Ruiz Aurelio
- Martin Ruiz Javier
- Martin Simon Aurelio
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
- Ruiz Marquez Ines Maria
Presidente
Secretario
- Ruiz Marquez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 31, S 8, H MA148283, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-29
Empresa: COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
Consejero
- Martin Ruiz Aurelio
- Martin Ruiz Javier
- Martin Simon Aurelio
- Perez De Vargas Lopez Ignacio Francisco
- Ruiz Marquez Ines Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 4096, F 71, S 8, H MA 30367, I/A 56 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Empresa: HERVION INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535, L 2447, F 152, S 8, H MA 69745, I/A 5 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-29
Empresa: COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151, L 3061, F 152, S 8, H MA 30367, I/A 38 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-29
Empresa: GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Martin Ruiz Aurelio
- Martin Ruiz Javier
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Presidente
Secretario
- Ruiz Marquez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125, L 1038, F 75, S 8, H MA 31848, I/A 8 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-29
Empresa: GESTORA COMERCIAL HIPERSOL SL
Administrador Solidario
- Martin Simon Aurelio
- Ruiz Marquez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125, L 1038, F 75, S 8, H MA 31848, I/A 8 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-29
Información de RUIZ MARQUEZ INES MARIA
Mostramos los datos de RUIZ MARQUEZ INES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ MARQUEZ INES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos