RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO
Informe ejecutivo de RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRICAO SL | Apoderado | 24/07/2017 | 07/11/2022 |
ROVACIAS SL | Apoderado | 21/02/2017 | 20/06/2022 |
MIVIRAL SL | Apoderado | 08/08/2014 | 23/06/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO
Empresa: CARRICAO SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 134, S 8, H S 33493, I/A 3 (07/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-39
Empresa: ROVACIAS SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 137, S 8, H S 9285, I/A 12 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-39
Empresa: CARRICAO SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26382 , F 191, S 8, H M 475415, I/A 6 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: CARRICAO SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26382 , F 190, S 8, H M 475415, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: ROVACIAS SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 136, S 8, H S 9285, I/A 9 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-39
Empresa: MIVIRAL SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 161, S 8, H VI 16677, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-01
Empresa: MIVIRAL SL
Apoderado
- Ruiz Llanos Jose Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 160, S 8, H VI 16677, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-01
Información de RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO
Mostramos los datos de RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ LLANOS JOSE ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos