RUIZ LIARTE JESUS
Informe ejecutivo de RUIZ LIARTE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ LIARTE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELIU FRANQUESA SL | Administrador Solidario | 22/04/2014 | 02/07/2020 |
INDRETS DEL MON SL | Apoderado | 06/04/2009 | 02/01/2017 |
FELIU FRANQUESA SL | Administrador Unico | 22/04/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ LIARTE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ LIARTE JESUS
Empresa: FELIU FRANQUESA SL
Administrador Solidario
- Franquesa Cabanas Joan
- Ruiz Liarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35910 , F 195, S 8, H B 270883, I/A 3 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Empresa: FELIU FRANQUESA SL
Administrador Solidario
- Franquesa Cabanas Joan
- Ruiz Liarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35910 , F 195, S 8, H B 270883, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-08
Empresa: FELIU FRANQUESA SL
Administrador Unico
- Ruiz Liarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35910 , F 195, S 8, H B 270883, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-08
Empresa: INDRETS DEL MON SL
Apoderado
- Ruiz Liarte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40069 , F 57, S 8, H B 358825, I/A 2 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-08
Información de RUIZ LIARTE JESUS
Mostramos los datos de RUIZ LIARTE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ LIARTE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos