RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURION LABS SL | Administrador Unico | 08/10/2020 |
VINCULACIONES DE RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE
Empresa: AURION LABS SL
Administrador Unico
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47479 , F 13, S 8, H B 553080, I/A 1 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Empresa: OPAPO GROUP SL
Liquidador
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43023 , F 120, S 8, H B 418234, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Empresa: OPAPO GROUP SL
Administrador Unico
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
Liquidador
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43023 , F 120, S 8, H B 418234, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Empresa: TERUEL RUIZ SL
Liquidador Solidario
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
- Teruel Montoro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 179, S 8, H J 18903, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-23
Empresa: TERUEL RUIZ SL
Administrador Solidario
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
- Teruel Montoro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 179, S 8, H J 18903, I/A 2 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-23
Empresa: OPAPO GROUP SL
Administrador Unico
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43023 , F 119, S 8, H B 418234, I/A 1 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: TERUEL RUIZ SL
Administrador Solidario
- Ruiz Jimenez Antonio Jose
- Teruel Montoro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 178, S 8, H J 18903, I/A 1 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-23
Información de RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ JIMENEZ ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos