RUIZ JARABO VALDES MACARENA
Informe ejecutivo de RUIZ JARABO VALDES MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE RUIZ JARABO VALDES MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELPHI CONNECTION SYSTEMS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/07/2011 | 15/11/2016 |
RIALTO CAPITAL MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 14/04/2015 | 09/02/2016 |
AL BRECK SUB-SOC REYES 5 SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
AL BRECK SUB-SOC EUSTAQUIO RODRIGUEZ 8 SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
RREF II AL BRECK SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
AL BRECK MARTINEZ CAMPOS 19 SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
AL BRECK CARRERA SAN JERONIMO SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
AL BRECK SUB-SOC MANZANA 14 SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
AL BRECK PORTFOLIO C SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 26/10/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ JARABO VALDES MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ JARABO VALDES MACARENA
Empresa: RIALTO CAPITAL MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Garcia Antonio
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32835 , F 24, S 8, H M 591033, I/A 7 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: RREF II AL BRECK SOCIMI SA
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32680 , F 145, S 8, H M 588311, I/A 10 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: BLACKBURG SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32521 , F 215, S 8, H M 585366, I/A 8 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: AL BRECK SUB-SOC REYES 5 SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32781 , F 126, S 8, H M 590049, I/A 9 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: AL BRECK SUB-SOC MANZANA 14 SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32749 , F 66, S 8, H M 589489, I/A 9 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: AL BRECK PORTFOLIO C SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32781 , F 147, S 8, H M 590051, I/A 9 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: AL BRECK MARTINEZ CAMPOS 19 SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32781 , F 116, S 8, H M 590048, I/A 9 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: AL BRECK CARRERA SAN JERONIMO SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32781 , F 136, S 8, H M 590050, I/A 10 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: LYNBROOK INVEST SL
Apoderado
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Garcia Antonio
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32835 , F 23, S 8, H M 591033, I/A 4 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: SPRINGSIDE INVEST SL
Apoderado Solidario
- Aramburu Chipchase Chloe
- Garcia Gonzalez Nuria
- Moreno De La Santa Zabia Paloma
- Ruiz Jarabo Valdes Macarena
- Soler Vock Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32781 , F 143, S 8, H M 590051, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ JARABO VALDES MACARENA
Mostramos los datos de RUIZ JARABO VALDES MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ JARABO VALDES MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos