RUIZ ILLERA BEGOÑA
Informe ejecutivo de RUIZ ILLERA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ ILLERA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIETE LABAJOS 20 SL | Apoderado | 10/08/2022 | |
MORAÑEGOS DE OVINO SL | Apoderado | 29/09/2020 | |
CARNICAS LAMB SL | Apoderado | 26/07/2019 | |
MEATLAMB SL | Apoderado | 26/07/2019 | |
MEATLAMB SL | Socio Unico | 04/09/2018 | |
MORAÑEGOS DE OVINO SL | Apoderado | 01/12/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ ILLERA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ILLERA BEGOÑA
Empresa: SIETE LABAJOS 20 SL
Apoderado
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 134, F 212, S 8, H AV 6929, I/A 3 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-05
Empresa: MORAÑEGOS DE OVINO SL
Apoderado
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88, L 46, F 106, S 8, H AV 2420, I/A 5 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-05
Empresa: MEATLAMB SL
Apoderado
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38019 , F 204, S 8, H M 676968, I/A 3 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: CARNICAS LAMB SL
Apoderado
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33037 , F 145, S 8, H M 594729, I/A 4 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: TADER KUZU SL
Administrador Unico
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38019 , F 204, S 8, H M 676968, I/A 2 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Empresa: TADER KUZU SL
Administrador Unico
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38019 , F 201, S 8, H M 676968, I/A 1 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-28
Empresa: TADER KUZU SL
Socio Único
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38019 , F 201, S 8, H M 676968, I/A 1 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-28
Empresa: MORAÑEGOS DE OVINO SL
Apoderado
- Ruiz Illera Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88, L 46, F 105, S 8, H AV 2420, I/A 4 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-05
Información de RUIZ ILLERA BEGOÑA
Mostramos los datos de RUIZ ILLERA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ILLERA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos