RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS
Informe ejecutivo de RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MALAGUEÑA DE MUSICA Y DANZA SA | Administrador Unico | 23/01/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS
Empresa: MUSIGRAF-SUR SL
Liquidador
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 92383, I/A 2 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-29
Empresa: MUSIGRAF-SUR SL
Administrador Unico
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Liquidador
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 92383, I/A 2 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-29
Empresa: EDICIONES MAESTRO SL
Liquidador
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 47615, I/A 4 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-29
Empresa: EDICIONES MAESTRO SL
Administrador Unico
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 47615, I/A 4 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-29
Administrador Unico
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560, L 3469, F 129, S 8, H MA 18821, I/A 20 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-29
Administrador Unico
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560, L 3469, F 129, S 8, H MA 18821, I/A 18 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-29
Administrador Unico
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560, L 3469, F 128, S 8, H MA 18821, I/A 15 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-29
Administrador Unico
- Ruiz Hurtado Maria Angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560, L 3469, F 127, S 8, H MA 18821, I/A 13 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-29
Información de RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS
Mostramos los datos de RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ HURTADO MARIA ANGUSTIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos