RUIZ HIDALGO CRISTOBAL
Informe ejecutivo de RUIZ HIDALGO CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ HIDALGO CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA MARITIMA ESPAÑOLA EVGE SA | Apoderado Solidario | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ HIDALGO CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ HIDALGO CRISTOBAL
Empresa: AGENCIA MARITIMA ESPAÑOLA EVGE SA
Apoderado Mancomunado
- Ponsa Ballester Joaquim
- Ruiz Hidalgo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 97, S 8, H B 77713, I/A 38 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-08
Empresa: AGENCIA MARITIMA ESPAÑOLA EVGE SA
Apoderado Mancomunado
- Ponsa Ballester Joaquim
- Ruiz Hidalgo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 96, S 8, H B 77713, I/A 34 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: AGENCIA MARITIMA ESPAÑOLA EVGE SA
Apoderado Solidario
- Arana Torras Eulalia
- Ruiz Hidalgo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 95, S 8, H B 77713, I/A 30 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Empresa: AGENCIA MARITIMA ESPAÑOLA EVGE SA
Apoderado
- Ruiz Hidalgo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40137 , F 95, S 8, H B 77713, I/A 29 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Información de RUIZ HIDALGO CRISTOBAL
Mostramos los datos de RUIZ HIDALGO CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ HIDALGO CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos