RUIZ GARCIA CARMELO
Informe ejecutivo de RUIZ GARCIA CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ GARCIA CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES RUIGAR SA | Administrador Solidario | 18/11/2013 | 24/07/2023 |
CALZADOS ANDREA RUIZ SL | Administrador Unico | 13/05/2016 | 04/03/2022 |
CALZADOS ANDREA RUIZ SL | Administrador Solidario | 13/05/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ GARCIA CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GARCIA CARMELO
Empresa: TRANSPORTES RUIGAR SA
Administrador Solidario
- Ruiz Garcia Antonio
- Ruiz Garcia Carmelo
- Ruiz Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 48, S 8, H P 1178, I/A 10 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-34
Empresa: CALZADOS ANDREA RUIZ SL
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18278 , F 142, S 8, H M 316832, I/A 4 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: TRANSPORTES RUIGAR SA
Administrador Solidario
- Ruiz Garcia Antonio
- Ruiz Garcia Carmelo
- Ruiz Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 48, S 8, H P 1178, I/A 9 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-34
Empresa: CALZADOS ANDREA RUIZ SL
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18278 , F 142, S 8, H M 316832, I/A 3 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Empresa: CALZADOS ANDREA RUIZ SL
Administrador Solidario
- Hernandez Arenas Yolanda
- Ruiz Garcia Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18278 , F 142, S 8, H M 316832, I/A 3 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Empresa: TRANSPORTES RUIGAR SA
Administrador Solidario
- Ruiz Garcia Antonio
- Ruiz Garcia Carmelo
- Ruiz Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 48, S 8, H P 1178, I/A 8 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-34
Información de RUIZ GARCIA CARMELO
Mostramos los datos de RUIZ GARCIA CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GARCIA CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos