RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCARACEJOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Vicepresidente | 12/06/2014 | 06/03/2020 |
ALCARACEJOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Consejero | 17/12/2009 | 06/03/2020 |
VINCULACIONES DE RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA
Consejero
- Cabrera Gil Luciano
- Castelo Castro Baldomera
- Garcia Garcia Ana
- Risquez Bejarano Jose Manuel
- Ruiz Galvez Maria Begoña
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz Galvez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 215, S 8, H CO 29414, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-14
Consejero
- Cabrera Gil Luciano
- Garcia Garcia Ana
- Ruiz Galvez Maria Begoña
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz Galvez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 214, S 8, H CO 29414, I/A 3 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 214, S 8, H CO 29414, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-14
Consejero
Vicepresidente
- Ruiz Galvez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 214, S 8, H CO 29414, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-14
Consejero
- Cabrera Gil Luciano
- Garcia Garcia Ana
- Gomez Fernandez Miguel Angel
- Lisedas Fernandez Eufemio
- Ruiz Galvez Maria Begoña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 211, S 8, H CO 29414, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-14
Información de RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GALVEZ MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos