RUIZ GALVEZ MARCELO
Informe ejecutivo de RUIZ GALVEZ MARCELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
VINCULACIONES DE RUIZ GALVEZ MARCELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GALVEZ MARCELO
Empresa: LUCKIA GAMES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Luis Manuel Caro Fernandez
- Ruiz Galvez Marcelo
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Luis Manuel Caro Fernandez
- Ruiz Galvez Marcelo
Presidente
Secretario
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 67, S 8, H CE 3290, I/A 7 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-51
Empresa: LUCKIA GAMES SA
Apoderado
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 66, S 8, H CE 3290, I/A 5 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-51
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Apoderado
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 179, S 8, H C 6799, I/A 140 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
Empresa: EGASA DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 141, S 8, H M 105851, I/A 45 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: LUCKIA RETAIL SA
Apoderado
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10175, L 7457, F 182, S 8, H V 144291, I/A 42 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-46
Empresa: LUCKIA GAMES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Luis Manuel Caro Fernandez
- Ruiz Galvez Marcelo
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Fuentes Jose Alfredo
- Luis Manuel Caro Fernandez
- Ruiz Galvez Marcelo
Presidente
Secretario
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 148, S 8, H CE 3290, I/A 3 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-51
Empresa: EGASA DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 140, S 8, H M 105851, I/A 44 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Empresa: LUCKIA GAMING GROUP SA
Apoderado
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 174, S 8, H C 6799, I/A 122 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-15
Empresa: EGASA HATTRICK SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Ruiz Galvez Marcelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10082, L 7364, F 221, S 8, H V 144291, I/A 22 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-46
Empresa: NEBRASKA BLANCO HERMANOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Alba Juan Carlos
- Ruiz Galvez Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 54, S 8, H M 108713, I/A 50 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ GALVEZ MARCELO
Mostramos los datos de RUIZ GALVEZ MARCELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GALVEZ MARCELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos