RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA
Informe ejecutivo de RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES SANTOS 8 SL | Administrador Solidario | 04/06/2018 | |
MENDEZ PADILLA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP | Apoderado | 04/06/2018 | |
MENDEZ ARRUS SL | Administrador Solidario | 01/06/2018 | |
TORREON 10 MALAGA SL | Administrador Solidario | 11/10/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA
Empresa: MENDEZ ARRUS SL
Administrador Solidario
- Mendez Padilla Jose Miguel
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994, L 1907, F 69, S 8, H MA 54646, I/A 4 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-29
Empresa: MENDEZ ARRUS SL
Administrador Unico
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994, L 1907, F 69, S 8, H MA 54646, I/A 4 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-29
Empresa: INMUEBLES SANTOS 8 SL
Administrador Solidario
- Mendez Padilla Jose Miguel
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759, L 1672, F 200, S 8, H MA 48100, I/A 5 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-29
Empresa: INMUEBLES SANTOS 8 SL
Administrador Unico
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759, L 1672, F 200, S 8, H MA 48100, I/A 5 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-29
Apoderado
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3682, L 2593, F 6, S 8, H MA 73807, I/A 8 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-29
Empresa: TORREON 10 MALAGA SL
Administrador Solidario
- Perez Martinez Alejandro
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
- Toro Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5660, L 4567, F 189, S 8, H MA141707, I/A 1 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-29
Empresa: INMUEBLES SANTOS 8 SL
Administrador Unico
- Ruiz Fortes Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2759, L 1672, F 200, S 8, H MA 48100, I/A 4 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-29
Información de RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA
Mostramos los datos de RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ FORTES MARIA AUXILIADORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos