RUIZ FIGUEROA RAMON
Informe ejecutivo de RUIZ FIGUEROA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ FIGUEROA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDECAT FORMADORES Y DOCENTES SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
RECLAMA NETWORK SERVICES SL | Administrador Unico | 27/08/2020 | |
MM33 MONKEY GARAGE SL | Administrador Unico | 24/05/2017 | |
ECOAUTOMATISMOS EXPORT SL | Administrador Solidario | 12/12/2016 | |
INTERNAL GLOBAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 23/11/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ FIGUEROA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ FIGUEROA RAMON
Empresa: FIDECAT FORMADORES Y DOCENTES SL
Administrador Unico
- Ruiz Figueroa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47739 , F 80, S 8, H B 560964, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Empresa: RECLAMA NETWORK SERVICES SL
Administrador Unico
- Ruiz Figueroa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47440 , F 169, S 8, H B 551866, I/A 1 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-08
Empresa: MM33 MONKEY GARAGE SL
Administrador Unico
- Ruiz Figueroa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45944 , F 78, S 8, H B 503689, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: ECOAUTOMATISMOS EXPORT SL
Administrador Solidario
- Ruiz Figueroa Ramon
- Said Boujbel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45671 , F 206, S 8, H B 495307, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Empresa: INTERNAL GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Ruiz Figueroa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45648 , F 21, S 8, H B 494525, I/A 1 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Información de RUIZ FIGUEROA RAMON
Mostramos los datos de RUIZ FIGUEROA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ FIGUEROA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos