RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JF TEXTIL UNIFORMES SL | Administrador Solidario | 07/03/2023 | |
RULABRA SL | Apoderado | 18/05/2022 | |
BUMPERS BRAND CLOTHES SL | Administrador Solidario | 03/01/2022 | |
MAQUINARIA Y SERVICIOS DEL NANSA SL | Socio Unico | 15/04/2014 | |
MAQUINARIA Y SERVICIOS DEL NANSA SL | Administrador Unico | 15/04/2014 | |
GESTION PROMOCIONES Y FORMACION ASETRA II SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2010 | |
GESTION PROMOCIONES Y FORMACION ASETRA II SL | Consejero | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: CARU INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 143, S 8, H CA 27005, I/A 2 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-11
Consejero
- Marcos Fernandez Ramon
- Rivera Cayuela Victor
- Ruiz Fernandez Francisco
- Salas Frontelo Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18411 , F 106, S 8, H M 319497, I/A 9 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: JF TEXTIL UNIFORMES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Montosa Juan Miguel
- Ruiz Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6299, L 5207, F 44, S 8, H MA172673, I/A 1 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-29
Empresa: RULABRA SL
Apoderado
- Ruiz Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7823, L 5119, F 152, S 8, H V 97294, I/A 2 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-46
Empresa: BUMPERS BRAND CLOTHES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Montosa Juan Miguel
- Ruiz Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109, L 5016, F 20, S 8, H MA164636, I/A 1 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Consejero
- Marcos Fernandez Ramon
- Rivera Cayuela Victor
- Ruiz Fernandez Francisco
- Salas Frontelo Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18411 , F 105, S 8, H M 319497, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Administrador Solidario
- Hidalgo Molina Juan Francisco
- Ruiz Fernandez Francisco
- Ruiz Liria Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156, L 1069, F 127, S 8, H MA 32586, I/A 10 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-29
Administrador Solidario
- Hidalgo Molina Juan Francisco
- Ruiz Fernandez Francisco
- Ruiz Liria Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156, L 1069, F 126, S 8, H MA 32586, I/A 9 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Empresa: RECYCLING EXTINTORES SL
Consejero
- De Gregorio Ariza Jose Manuel
- Lopez Villaba Jose Luis
- Lopez Villalba Valero
- Oliver Gomez Mariano
- Ruiz Fernandez Francisco
Presidente
- Ruiz Fernandez Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 216, S 8, H Z 38898, I/A 6 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-50
Empresa: ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA SL
Administrador Mancomunado
- Ruiz Fernandez Francisco
- Tellez Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900, L 2811, F 145, S 8, H MA 35174, I/A 17 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-29
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos