RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO
Informe ejecutivo de RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORGANIZACION Y CONTROL SL | Administrador Unico | 11/10/2022 | |
ADELL BOLDE SEGURIDAD I SL | Administrador Unico | 16/10/2020 | |
QUESTIO D'ESPAI SL | Administrador Unico | 19/02/2019 | |
NRD MULTIMEDIA SL | Administrador Unico | 22/10/2009 |
VINCULACIONES DE RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO
Administrador Unico
- Ruiz Estopiñan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29969 , F 115, S 8, H M 539302, I/A 2 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: ADELL BOLDE SEGURIDAD I SL
Administrador Unico
- Ruiz Estopiñan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46639 , F 191, S 8, H B 91306, I/A 17 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Empresa: QUESTIO D'ESPAI SL
Administrador Unico
- Ruiz Estopiñan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45994 , F 22, S 8, H B 376547, I/A 12 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Empresa: NRD GRAFICS SL
Administrador Unico
- Ruiz Estopiñan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25430 , F 185, S 8, H B 88313, I/A 10 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Información de RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO
Mostramos los datos de RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ESTOPIÑAN DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos