RUIZ ESQUIROZ CRISTINA
Informe ejecutivo de RUIZ ESQUIROZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ ESQUIROZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAYA SPORT SL | Secretario | 30/06/2016 | |
AMAYA SPORT SL | Consejero Delegado | 30/06/2016 | |
AMAYA SPORT SL | Consejero | 30/06/2016 | |
EUROAMAYA SL | Consejero Delegado | 09/06/2016 | |
EUROAMAYA SL | Secretario | 09/06/2016 | |
EUROAMAYA SL | Consejero | 09/06/2016 | |
AMAYA SPORT SL | Apoderado | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ ESQUIROZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ESQUIROZ CRISTINA
Empresa: AMAYA SPORT SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 61, S 8, H NA 4648, I/A 28 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-31
Empresa: AMAYA SPORT SL
Consejero Delegado
- Esquiroz Jimenez Maria Victoria
- Ruiz Esquiroz Cristina
Secretario
- Ruiz Esquiroz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 61, S 8, H NA 4648, I/A 28 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-31
Empresa: EUROAMAYA SL
Consejero
- Ruiz Esquiroz Cristina
- Ruiz Esquiroz Daniel
- Ruiz Esquiroz Federico Carlos
- Ruiz Esquiroz Jose Antonio
- Ruiz Esquiroz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 47, S 8, H NA 6527, I/A 12 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: EUROAMAYA SL
Consejero Delegado
- Esquiroz Jimenez Maria Victoria
- Ruiz Esquiroz Cristina
Consejero
Presidente
Secretario
- Ruiz Esquiroz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 47, S 8, H NA 6527, I/A 12 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: EUROAMAYA SL
Consejero Delegado
- Esquiroz Jimenez Maria Victoria
- Ruiz Esquiroz Cristina
- Ruiz Esquiroz Miguel
- Ruiz Gonzalez Jesus Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 47, S 8, H NA 6527, I/A 12 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: LARU EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Esquiroz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 25, S 8, H NA 32190, I/A 3 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-31
Empresa: LARU EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Esquiroz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 25, S 8, H NA 32190, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-31
Empresa: AMAYA SPORT SL
Apoderado
- Ruiz Esquiroz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 61, S 8, H NA 4648, I/A 27 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-31
Información de RUIZ ESQUIROZ CRISTINA
Mostramos los datos de RUIZ ESQUIROZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ESQUIROZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos