RUIZ ESPINOSA ARANZAZU
Informe ejecutivo de RUIZ ESPINOSA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ ESPINOSA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 02/02/2024 | |
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 02/02/2024 | |
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Consejero | 02/02/2024 | |
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 08/06/2023 | |
RHI REFRACTORIES IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 24/05/2023 | |
RHI REFRACTORIES IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2022 | |
RHI REFRACTORIES IBERICA SL | Consejero | 28/11/2022 | |
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 25/11/2022 | |
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 16/09/2022 |
VINCULACIONES DE RUIZ ESPINOSA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ESPINOSA ARANZAZU
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- De La Vega Alonso Lara
- Ruiz Espinosa Aranzazu
- Sierra Rodriguez Beatriz
Consejero Delegado
- Ruiz Espinosa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 225, S 8, H AS 6392, I/A 109 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-33
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Consejero
- Ruiz Espinosa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 224, S 8, H AS 6392, I/A 108 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-33
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 222, S 8, H AS 6392, I/A 105 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-33
Empresa: RHI REFRACTORIES IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 95, S 8, H AS 20880, I/A 49 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-33
Empresa: RHI REFRACTORIES IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 93, S 8, H AS 20880, I/A 47 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-33
Empresa: RHI REFRACTORIES IBERICA SL
Consejero
- Ruiz Espinosa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 93, S 8, H AS 20880, I/A 46 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-33
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 221, S 8, H AS 6392, I/A 104 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-33
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- De La Vega Alonso Lara
- Diego Lafuente Jose Miguel
- Perez Garcia De La Mata Gabriel
- Ruiz Espinosa Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 220, S 8, H AS 6392, I/A 101 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-33
Información de RUIZ ESPINOSA ARANZAZU
Mostramos los datos de RUIZ ESPINOSA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ESPINOSA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos