RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DARUMAR 15 SL | Administrador Unico | 22/10/2012 | |
PROYIZHEN INMUEBLES SL | Administrador Mancomunado | 21/07/2011 | |
CONSTRUCCIONES TORRE AXARQUIA SL | Administrador Unico | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS
Empresa: MERMELADA MANGO MALAGA SL
Administrador Unico
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5178, L 4085, F 102, S 8, H MA119652, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-29
Empresa: PROVELEZ AXARQUIA SL
Administrador Solidario
- Medina Moreno Domingo
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733, L 2644, F 122, S 8, H MA 75259, I/A 4 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-29
Empresa: MERMELADA MANGO MALAGA SL
Administrador Unico
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5178, L 4085, F 102, S 8, H MA119652, I/A 1 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-29
Empresa: DARUMAR 15 SL
Administrador Unico
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060, L 3967, F 192, S 8, H MA115411, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-29
Empresa: PROYIZHEN INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Hornos Jose Antonio
- Medina Moreno Domingo
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 2820, F 95, S 8, H MA 80162, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-29
Empresa: PROYIZHEN INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Hornos Jose Antonio
- Martin Fernandez Antonio Jose
- Medina Moreno Domingo
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909, L 2820, F 95, S 8, H MA 80162, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-29
Empresa: CONSTRUCCIONES TORRE AXARQUIA SL
Administrador Unico
- Ruiz España Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2337, L 1250, F 35, S 8, H MA 36572, I/A 2 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Empresa: ARTIGIA PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Ruiz España Antonio Jesus
- Torres Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 12, S 8, H GR 24370, I/A 2 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-18
Información de RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ESPAÑA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos