RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO RUIZ-CIBRIAN SL | Administrador Solidario | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER
Empresa: AMANDO RUIZ E HIJOS TRANSPORTES SL
Liquidador Unico
- Ruiz Escudero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392, L 183, F 153, S 8, H BU 446, I/A 6 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
Empresa: AMANDO RUIZ E HIJOS TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Ruiz Escudero Francisco Javier
- Ruiz Escudero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392, L 183, F 153, S 8, H BU 446, I/A 6 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-09
Empresa: GRUPO RUIZ-CIBRIAN SL
Administrador Solidario
- Cibrian Alonso Angel Gregorio
- Ruiz Escudero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 516, F 48, S 8, H BU 16781, I/A 1 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-09
Empresa: CONVOIS EXCEPCIONALES EUROPEOS SL
Liquidador Solidario
- Cibrian Alonso Angel Gregorio
- Mariscal Arija Omar
- Mariscal Arija Rodrigo
- Ruiz Escudero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683, L 474, F 212, S 8, H BU 15613, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-09
Empresa: CONVOIS EXCEPCIONALES EUROPEOS SL
Administrador Solidario
- Cibrian Alonso Angel Gregorio
- Mariscal Arija Omar
- Mariscal Arija Rodrigo
- Ruiz Escudero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683, L 474, F 212, S 8, H BU 15613, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-09
Empresa: CONVOIS EXCEPCIONALES EUROPEOS SL
Administrador Solidario
- Cibrian Alonso Angel Gregorio
- Mariscal Arija Omar
- Mariscal Arija Rodrigo
- Ruiz Escudero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683, L 474, F 210, S 8, H BU 15613, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-09
Información de RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos