RUIZ EJEA RAQUEL
Informe ejecutivo de RUIZ EJEA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RUIZ EJEA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ EJEA RAQUEL
Empresa: LAMOT 20 CORPORATE SL
Administrador Unico
- Ruiz Ejea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4141 , F 187, S 8, H Z 59228, I/A 5 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-50
Empresa: LAMOT 20 CORPORATE SL
Socio Único
- Ruiz Ejea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4141 , F 187, S 8, H Z 59228, I/A 4 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-50
Empresa: LAMOT 20 CORPORATE SL
Administrador Unico
- Ruiz Ejea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4141 , F 186, S 8, H Z 59228, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-50
Empresa: ELECTRIC SISTER 3G SL
Administrador Unico
- Ruiz Ejea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 103, S 8, H Z 58675, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-50
Empresa: ELECTRIC SISTER 3G SL
Administrador Unico
- Ruiz Ejea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 103, S 8, H Z 58675, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-50
Empresa: ELECTRIC SISTER 3G SL
Socio Único
- Ruiz Ejea Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 103, S 8, H Z 58675, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-50
Información de RUIZ EJEA RAQUEL
Mostramos los datos de RUIZ EJEA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ EJEA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos