RUIZ DIEZ PABLO
Informe ejecutivo de RUIZ DIEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ DIEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA | Consejero | 15/09/2022 | |
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado | 15/09/2022 | |
NEDGIA MADRID SA | Apoderado | 19/01/2022 | |
NEDGIA MADRID SA | Apoderado | 03/11/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ DIEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DIEZ PABLO
Empresa: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado
- Ruiz Diez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 182, S 8, H TO 14104, I/A 250 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-45
Empresa: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA
Consejero
- Ruiz Diez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 182, S 8, H TO 14104, I/A 248 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-45
Empresa: NEDGIA MADRID SA
Apoderado
- Juarez Martin Juan Pablo
- Ruiz Diez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32389 , F 67, S 8, H M 573989, I/A 137 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: GAS NATURAL REDES GLP SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Diez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 27, S 8, H M 656741, I/A 32 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: GAS NATURAL REDES GLP SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Diez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 22, S 8, H M 656741, I/A 24 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Empresa: GAS NATURAL MADRID SDG SA
Apoderado
- Ruiz Diez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32389 , F 11, S 8, H M 573989, I/A 38 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Información de RUIZ DIEZ PABLO
Mostramos los datos de RUIZ DIEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DIEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos