RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO
Informe ejecutivo de RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTALBERT SICAV | Presidente | 09/09/2019 | |
FRESAS Y MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | |
MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS SL | Consejero | 20/01/2016 | |
MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS PROJECTS SL | Apoderado Solidario | 20/01/2016 | |
MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS SL | Presidente | 20/01/2016 | |
MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS SL | Consejero Delegado | 20/01/2016 | |
PRODUCCIONES CITROSUR SL | Consejero Delegado Solidario | 07/01/2014 | |
PRODUCCIONES CITROSUR SL | Secretario | 25/01/2012 | |
PRODUCCIONES CITROSUR SL | Consejero | 25/01/2012 | |
INVESTALBERT SICAV | Consejero | 04/08/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO
Empresa: INVESTALBERT SICAV
Consejero
- Ruiz Dealbert Maria Carolina
- Ruiz Dealbert Maria Cristina
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo Marcos
Presidente
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 163, S 8, H M 382914, I/A 18 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Empresa: INVESTALBERT SICAV
Presidente
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 162, S 8, H M 382914, I/A 15 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Empresa: INVESTALBERT SICAV
Consejero
Presidente
Secretario
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 162, S 8, H M 382914, I/A 15 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Empresa: RUALBERT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dealbet Schoberle Maria Carmen
- Ruiz Dealbert Maria Carolina
- Ruiz Dealbert Maria Cristina
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo Marcos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7097, L 4400, F 34, S 8, H V 81738, I/A 6 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Empresa: INVESTALBERT SICAV
Consejero
- Dealbert Schoeberle Maria Del Carmen
- Ruiz Dealbert Maria Carolina
- Ruiz Dealbert Maria Cristina
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo Marcos
Presidente
Secretario
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21525 , F 159, S 8, H M 382914, I/A 13 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28
Empresa: BENIOROMAR SL
Liquidador Solidario
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569, L 3873, F 219, S 8, H V 70622, I/A 12 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
Empresa: BENIOROMAR SL
Administrador Solidario
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo
Liquidador Solidario
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569, L 3873, F 219, S 8, H V 70622, I/A 12 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-46
Empresa: BENIOROMAR SL
Administrador Solidario
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
- Ruiz Dealbert Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569, L 3873, F 219, S 8, H V 70622, I/A 11 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: FRESAS Y MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868, L 435, F 82, S 8, H CS 11965, I/A 5 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-12
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Presidente
- Ruiz Dealbert Miguel Alejandro
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693, L 1254, F 85, S 8, H CS 38385, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-12
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO
Mostramos los datos de RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DEALBERT MIGUEL ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos