RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS
Informe ejecutivo de RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLF SANTA MARINA SL | Consejero | 21/03/2011 | |
GOLF SANTA MARINA SL | Secretario | 21/03/2011 | |
GOLF SANTA MARINA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS
Empresa: INVERSIONES LA CASTAÑEDA SA
Consejero
- Gomez Setien Gutierrez Manuela
- Ruiz De Villa Gomez Setien Aureo Francisco
- Ruiz De Villa Gomez Setien Jose -carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6739 , F 108, S 8, H M 109767, I/A 16M (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Empresa: INVERSIONES LA CASTAÑEDA SA
Consejero
- Gomez Setien Gutierrez Manuela
- Ruiz De Villa Gomez Setien Aureo Francisco
- Ruiz De Villa Gomez Setien Jose -carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6739 , F 108, S 8, H M 109767, I/A 16 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: INVERSIONES LA CASTAÑEDA SA
Consejero
- Gomez Setien Gutierrez Manuela
- Ruiz De Villa Gomez Setien Aureo Francisco
- Ruiz De Villa Gomez Setien Jose -carlos
- Ruiz De Villa Gomez Setien Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6739 , F 108, S 8, H M 109767, I/A 14 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Empresa: GOLF SANTA MARINA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ruiz De Villa Gomez Setien Jose -carlos
- Ruiz De Villa Gomez Setien Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Ruiz De Villa Gomez Setien Jose -carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 204, S 8, H S 9779, I/A 19 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-39
Empresa: GOLF SANTA MARINA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ruiz De Villa Gomez Setien Jose -carlos
- Ruiz De Villa Gomez Setien Manuel-maria
- Ruiz De Villa Gomez Setien Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 93, S 8, H S 9779, I/A 18 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-39
Información de RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS
Mostramos los datos de RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN JOSE -CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos