RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA DEL CURA DE HERREROS SL | Administrador Unico | 31/08/2011 | |
CASA DEL CURA DE HERREROS SL | Apoderado | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA
Liquidador
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25286 , F 5, S 8, H M 455273, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Administrador Unico
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25286 , F 5, S 8, H M 455273, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Empresa: AZOR AIRAM SL
Liquidador
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 102, S 8, H SO 1245, I/A 7 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-42
Empresa: AZOR AIRAM SL
Apoderado
- Reglero Ruiz Antonio
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 102, S 8, H SO 1245, I/A 7 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-42
Empresa: AZOR AIRAM SL
Administrador Unico
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Liquidador
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 102, S 8, H SO 1245, I/A 7 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-42
Empresa: AZOR AIRAM SL
Administrador Unico
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 102, S 8, H SO 1245, I/A 6 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-42
Empresa: CASA DEL CURA DE HERREROS SL
Administrador Unico
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9168 , F 217, S 8, H M 107148, I/A 5 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Administrador Unico
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25286 , F 5, S 8, H M 455273, I/A 3 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Empresa: AZOR AIRAM SL
Apoderado
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 100, S 8, H SO 1245, I/A 5 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-42
Apoderado
- Ruiz De Velasco Galvez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25286 , F 3, S 8, H M 455273, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE VELASCO GALVEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos