RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL
Informe ejecutivo de RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEORUM ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 03/08/2020 | |
SYSROBOTICS SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | |
AEORUM SERVICIOS INTEGRADOS SL | Administrador Solidario | 21/03/2014 | |
NOCTEO SL | Administrador Unico | 30/06/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL
Empresa: AEORUM ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 92, S 8, H MA101646, I/A 14 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Empresa: AEORUM ESPAÑA SL
Consejero
- Alfaro Calvo Pedro Javier
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 3559, F 156, S 8, H MA101646, I/A 12 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-29
Empresa: AEORUM ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 3559, F 155, S 8, H MA101646, I/A 11 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-29
Empresa: AEORUM ESPAÑA SL
Consejero
- Alfaro Calvo Pedro Javier
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 3559, F 155, S 8, H MA101646, I/A 10 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-29
Empresa: AEORUM ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 3559, F 155, S 8, H MA101646, I/A 10 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-29
Empresa: SYSROBOTICS SL
Administrador Solidario
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 32, S 8, H MA132727, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-29
Empresa: AEORUM ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651, L 3559, F 153, S 8, H MA101646, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-29
Empresa: JAKEMATE EVENTOS SL
Administrador Unico
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 33, S 8, H CA 43470, I/A 3 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-11
Empresa: LA BOVEDA DEL GRESS SL
Administrador Solidario
- Garcia Merino Jesus
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2646, L 1559, F 70, S 8, H MA 44947, I/A 5 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-29
Empresa: JAKEMATE EVENTOS SL
Administrador Unico
- Ruiz De Quintanilla Foncubierta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 32, S 8, H CA 43470, I/A 1 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-11
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL
Mostramos los datos de RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE QUINTANILLA FONCUBIERTA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos