RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO
Informe ejecutivo de RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIO COSTA DEL SOL SL | Apoderado | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO
Empresa: RUIZ DE MIER LANZAC SL
Administrador Unico
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 594, F 45, S 8, H MA 6716, I/A 10 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
Empresa: BIO COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225, L 1138, F 110, S 8, H MA 33715, I/A 8 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
Empresa: BIO COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225, L 1138, F 109, S 8, H MA 33715, I/A 6 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Empresa: RUIZ DE MIER LANZAC SL
Administrador Unico
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 594, F 44, S 8, H MA 6716, I/A 8 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Empresa: BIO COSTA DEL SOL SL
Apoderado
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225, L 1138, F 108, S 8, H MA 33715, I/A 4 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Figueroa Zapata Manuel
- Navarro Fernandez Adoracion
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
- Torres-morente Concha Luis
- Valenzuela Garcia Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13643 , F 75, S 8, H M 222180, I/A 2 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: SOHISCERT SA
Consejero
- Pons Jean Claude Gerard
- Ruiz De Mier Lanzac Andres-francisco
- Viedma Gallardo Juan Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 76, S 8, H SE 59719, I/A 4 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
Información de RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO
Mostramos los datos de RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE MIER LANZAC ANDRES-FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos