RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO
Informe ejecutivo de RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIODA MOTOR SL | Administrador Unico | 13/02/2014 | |
BAR RESTAURANTE SALBURUA SRL | Administrador Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO
Empresa: MARTIODA MOTOR SL
Administrador Unico
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 77, S 8, H VI 16849, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-01
Empresa: VIAJES BIDASOA SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz De Gauna Urmeneta Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
- Ruiz De Gauna Urmeneta Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 196, S 8, H VI 4700, I/A 13 (27/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Empresa: AUTOBUSES BETOÑO SL
Apoderado Mancomunado
- Ruiz De Gauna Urmeneta Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
- Ruiz De Gauna Urmeneta Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 75, S 8, H VI 5956, I/A 4 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-01
Empresa: J. GUTIERREZ BUS SL
Apoderado
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 214, S 8, H BI 2465,B , I/ 13 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-48
Empresa: AUTOBUSES BETOÑO SL
Apoderado Mancomunado
- Ruiz De Gauna Urmeneta Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
- Ruiz De Gauna Urmeneta Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 74, S 8, H VI 5956, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-01
Empresa: VIAJES BIDASOA SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz De Gauna Urmeneta Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
- Ruiz De Gauna Urmeneta Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 195, S 8, H VI 4700, I/A 11 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-01
Empresa: DEPORTIVO ALAVES SAD
Consejero
- Calvo Sanchez Francisco Javier
- Ruiz De Gauna Martinez Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
- Ruiz De Gauna Urmeneta Vanessa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 139, S 8, H VI 4846, I/A 31 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-01
Empresa: BAR RESTAURANTE SALBURUA SRL
Administrador Unico
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 1, S 8, H VI 15418, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-01
Empresa: DEPORTIVO ALAVES SAD
Consejero
- Calvo Sanchez Francisco Javier
- Ruiz De Gauna Martinez Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Alfredo
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
- Ruiz De Gauna Urmeneta Vanessa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz De Gauna Urmeneta Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 87, S 8, H VI 4846, I/A 28 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-01
Información de RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO
Mostramos los datos de RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE GAUNA URMENETA LUIS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos