RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO
Informe ejecutivo de RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO SEGOVIA Y CASTELLDANS SCC | Mie.Cons.Rec | 15/06/2012 | 31/08/2018 |
CAJA RURAL DE BURGOS SCC | Mie.Com.EjCR | 08/09/2010 | 25/06/2012 |
CAJA RURAL DE BURGOS SCC | Mie.Cons.Rec | 20/08/2010 | 25/06/2012 |
CAJA RURAL DE BURGOS SCC | Mie.Com.EjCR | 20/08/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO
Mie.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 25, S 8, H SG 6127, I/A 112 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-40
Auditor
Mie.Cons.Rec
- Cabezon Ribas Andres Rafael
- Cebrecos Izquierdo Miguel
- Esgueva Muriel Teodoro
- Fisac De Frias Tomas
- Garcia Romera Pedro
- Herguedas Hernanz Jose Antonio
- Hontoria Ramos Jesus Maria
- Llorente Frutos Angel Luis
- Moracho Fuertes Felix Mariano
- Ojeda Ortega Jesus
- Ortega Garcia Manuel Andres
- Ruiz De Arcaute Zulueta Teofilo
- Segura Diez Jose Ramon
- Serrano Garcia Juan Cruz
- Terradillos Garcia Miguel Angel
- Vicente Esteban Jose Antonio
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 116, S 8, H SG 6127, I/A 1 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-40
Empresa: CAJA RURAL DE BURGOS SCC
Mie.Com.EjCR
- Fisac De Frias Tomas
- Hontoria Ramos Jesus Maria
- Ruiz De Arcaute Zulueta Teofilo
Sec.Com.EjCR
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567, L 358, F 141, S 8, H BU 3766, I/A 113 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-09
Empresa: CAJA RURAL DE BURGOS SCC
Mie.Cons.Rec
- Calleja Villodas Jose Luis
- Esgueva Muriel Teodoro
- Fisac De Frias Tomas
- Hontoria Ramos Jesus Maria
- Lopez Perez Pedro Maria
- Ruiz De Arcaute Zulueta Teofilo
- Vicente De Pedro Miguel Angel
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567, L 358, F 141, S 8, H BU 3766, I/A 112 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-09
Empresa: CAJA RURAL DE BURGOS SCC
Consejero Comisión Delegada
Mie.Com.EjCR
- Clemente Ortiz Gines
- Fisac De Frias Tomas
- Hontoria Ramos Jesus Maria
- Ruiz De Arcaute Zulueta Teofilo
Mie.Cons.Rec
- Clemente Ortiz Gines
- Fisac De Frias Tomas
- Hernando Hurtado Julian
- Hontoria Ramos Jesus Maria
- Lopez Perez Pedro Maria
- Martinez Lopez Florencio
- Ruiz De Arcaute Zulueta Teofilo
Sec.Com.EjCR
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567, L 358, F 141, S 8, H BU 3766, I/A 112 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-09
Información de RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO
Mostramos los datos de RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA TEOFILO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos