RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET
Informe ejecutivo de RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSVAL SL | Consejero | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET
Empresa: ROSVAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fuster Ruiz De Apodaca Manuel
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
- Sacanell Ruiz De Apodaca Enrique Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 119, S 8, H A 8547, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-03
Empresa: ROSVAL SL
Consejero Delegado
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
Consejero
- Fuster Ruiz De Apodaca Manuel
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
- Sacanell Ruiz De Apodaca Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 119, S 8, H A 8547, I/A 5 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-03
Empresa: ROSMAYA SL
Administrador Mancomunado
- Fuster Ruiz De Apodaca Manuel
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
- Sacanell Ruiz De Apodaca Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 109, S 8, H A 8545, I/A 5 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-03
Empresa: ROSVAL SL
Consejero Delegado
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
Consejero
- Fuster Ruiz De Apodaca Manuel
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
- Sacanell Ruiz De Apodaca Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 112, S 8, H A 8547, I/A 4 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-03
Empresa: ROSMAYA SL
Administrador Mancomunado
- Fuster Ruiz De Apodaca Manuel
- Ruiz De Apodaca Johansson Ana Elisabet
- Sacanell Ruiz De Apodaca Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 109, S 8, H A 8545, I/A 4 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-03
Información de RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET
Mostramos los datos de RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE APODACA JOHANSSON ANA ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos