RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO
Informe ejecutivo de RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUREAK LANEAN SA | Consejero | 30/09/2021 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO
Empresa: GUREAK LANEAN SA
Consejero
- Alkorta Andonegi Iñaki
- Atzegi Asociacion Gipuzkoana En Favor De Las Perso
- Kutxa Fundazioa
- Oleaga Mendiarach Javier
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
- Ugalde Ayerbe Ana
- Unceta-barrenechea Sistiaga Luis- Hilario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 66, S 8, H SS 7588, I/A 103 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-20
Empresa: GUREAK LANEAN SA
Consejero
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 64, S 8, H SS 7588, I/A 100 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-20
Empresa: IRAGEST COGERENCIA SL
Apoderado
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 32, S 8, H SS 32857, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-20
Empresa: IRAGEST COGERENCIA SL
Administrador Unico
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 32, S 8, H SS 32857, I/A 4 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Empresa: CECOSA GESTION SA
Consejero
- Esturo Altube Nerea
- Juaristi Altuna Edorta
- Martinez Melgosa Andoni
- Muguerza Garate Leire
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5350 , F 26, S 8, H BI 48597, I/A 37 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Empresa: CECOSA GESTION SA
Consejero
- Juaristi Altuna Edorta
- Muguerza Garate Leire
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5350 , F 23, S 8, H BI 48597, I/A 28 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-48
Empresa: ARAMENDIA SL
Apoderado
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153 , F 157, S 8, H SS 25155, I/A 5 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-20
Empresa: IRAGEST COGERENCIA SL
Administrador Unico
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 31, S 8, H SS 32857, I/A 3 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-20
Empresa: INTERMEZZO GEST MUSIC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Laboreria Garcia Iñigo
- Plazaola Gozategui Jon Joseba
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
- San Jose Arce Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 49, S 8, H SS 25967, I/A 5 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-20
Empresa: IRAGEST COGERENCIA SL
Apoderado
- Ruiz De Alegria Madariaga Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 30, S 8, H SS 32857, I/A 2 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-20
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO
Mostramos los datos de RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA LUIS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos