RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA
Informe ejecutivo de RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLDING NEGOCIOS ELECTRICIDAD SA | Consejero | 24/05/2024 | |
HOLDING DE NEGOCIOS DE GAS SA | Consejero | 08/02/2024 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA
Empresa: HOLDING NEGOCIOS ELECTRICIDAD SA
Consejero
- Ruiz De Alda Iparraguirre Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 698844, I/A 15 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: HOLDING DE NEGOCIOS DE GAS SA
Consejero
- Ruiz De Alda Iparraguirre Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41244 , F 199, S 8, H M 650218, I/A 30 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: LIGNITOS DE MEIRAMA SA
Consejero
- Ruiz De Alda Iparraguirre Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 118, S 8, H C 1250, I/A 97 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-15
Empresa: UNION FENOSA MINERIA SA
Consejero
- Ruiz De Alda Iparraguirre Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25772 , F 214, S 8, H M 464608, I/A 46 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: LIGNITOS DE MEIRAMA SA
Consejero
- Gonzalez Philippon Rioberto
- Ruiz De Alda Iparraguirre Rita
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 112, S 8, H C 1250, I/A 86 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-15
Empresa: UNION FENOSA MINERIA SA
Consejero
- Gonzalez Philippon Roberto
- Ruiz De Alda Iparraguirre Rita
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25772 , F 208, S 8, H M 464608, I/A 36 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Información de RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA
Mostramos los datos de RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE ALDA IPARRAGUIRRE RITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos