RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HESPER CONSULTING SL | Administrador Unico | 01/06/2021 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES
Empresa: HOTEL TXIMISTA SL
Apoderado
- Galarregui Apezteguia Jose Miguel
- Galarregui Fernandez Lorena
- Guelbenzu Zubieta Cristina
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18311, I/A 20 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-31
Empresa: HOTEL TXIMISTA SL
Consejero
- Galarregui Apesteguia Jose Miguel
- Guelbenzu Zubieta Cristina
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18311, I/A 19 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-31
Empresa: HESPER CONSULTING SL
Administrador Unico
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40624 , F 216, S 8, H B 369853, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Empresa: HOTEL TXIMISTA SL
Apoderado
- Galarregui Apezteguia Jose Miguel
- Galarregui Fernandez Lorena
- Guelbenzu Zubieta Cristina
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 109, S 8, H NA 18311, I/A 15 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-31
Empresa: HOTEL TXIMISTA SL
Consejero
- Galarregui Apesteguia Jose Miguel
- Guelbenzu Zubieta Cristina
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 107, S 8, H NA 18311, I/A 12 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-31
Empresa: HOTEL TXIMISTA SL
Consejero
- Fuertes Echeverria Roberto
- Marcuerquiaga Iriondo Joaquin
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Presidente
- Ruiz De Alda Fernandez Maria Angeles
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 107, S 8, H NA 18311, I/A 12 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-31
Información de RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE ALDA FERNANDEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos