RUIZ CUADRON SILVIA
Informe ejecutivo de RUIZ CUADRON SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CUADRON SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEEL PLANNERS SL | Administrador Unico | 19/09/2023 | |
VEEL PLANNERS SL | Socio Unico | 19/09/2023 | |
SSR GETAFE SL | Administrador Unico | 10/02/2021 |
VINCULACIONES DE RUIZ CUADRON SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CUADRON SILVIA
Empresa: VEEL PLANNERS SL
Administrador Unico
- Ruiz Cuadron Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 110, S 8, H M 803532, I/A 1 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-28
Empresa: VEEL PLANNERS SL
Socio Único
- Ruiz Cuadron Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45705 , F 110, S 8, H M 803532, I/A 1 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-28
Empresa: CESS CENTRAL DE FRANQUICIAS SLNE
Administrador Unico
- Ruiz Cuadron Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 65, S 8, H M 733979, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: CESS CENTRAL DE FRANQUICIAS SLNE
Administrador Solidario
- Ruiz Cuadron Silvia
- Ruiz Cuadron Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 65, S 8, H M 733979, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: ESTETICA PLENILUNIO SLNE
Administrador Solidario
- Ruiz Cuadron Silvia
- Ruiz Cuadron Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 201, S 8, H M 711042, I/A 4 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-28
Empresa: NHME PALACIO SL
Administrador Unico
- Ruiz Cuadron Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40142 , F 130, S 8, H M 713378, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: RUIZ CUADRON SUSANA 002751968B SLNE
Administrador Solidario
- Ruiz Cuadron Silvia
- Ruiz Cuadron Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 149, S 9, H M 1967, I/A 1 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Empresa: RUIZ CUADRON SUSANA 002751867X SLNE
Administrador Solidario
- Ruiz Cuadron Silvia
- Ruiz Cuadron Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 167, S 9, H M 1925, I/A 1 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de RUIZ CUADRON SILVIA
Mostramos los datos de RUIZ CUADRON SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CUADRON SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos