RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL
Informe ejecutivo de RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMA HEALTH TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 17/03/2023 | |
TENNIS HEALTH SL | Administrador Unico | 22/11/2022 | |
CLINICA TENIS SL | Administrador Unico | 17/11/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL
Empresa: FORMA HEALTH TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Ruiz Cotorro Santos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48689 , F 125, S 8, H B 592617, I/A 1 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: TENNIS HEALTH SL
Administrador Unico
- Ruiz Cotorro Santos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 161, S 8, H M 779701, I/A 1 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Empresa: CLINICA TENIS SL
Administrador Unico
- Ruiz Cotorro Santos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36630 , F 172, S 8, H M 657139, I/A 1 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: INMOBILIARIA ROIGBERA SL
Administrador Mancomunado
- Berasategui Salazar Alberto
- Ruiz Cotorro Santos Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31833 , F 15, S 8, H B 197914, I/A 6 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Información de RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL
Mostramos los datos de RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ COTORRO SANTOS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos