RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROQUIMICA CODIAGRO SL | Presidente | 05/11/2019 | |
AGROQUIMICA CODIAGRO SL | Consejero | 05/11/2019 | |
AGROQUIMICA CODIAGRO SL | Apoderado | 05/11/2019 |
VINCULACIONES DE RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: AGROQUIMICA CODIAGRO SL
Apoderado
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801, L 1361, F 117, S 8, H CS 42590, I/A 2 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-12
Empresa: AGROQUIMICA CODIAGRO SCVL
Auditor
Consejero
- Flor Aznar Manuel
- Perez-santamarina Ferrer Ricardo
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Presidente
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801, L 1361, F 113, S 8, H CS 42590, I/A 1 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-12
Empresa: AGRICOLA SAN ROQUE SL
Apoderado
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476, L 43, F 80, S 8, H CS 1159, I/A 6 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-12
Apoderado
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158, L 722, F 220, S 8, H CS 1901, I/A 16 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-12
Apoderado
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158, L 722, F 220, S 8, H CS 1901, I/A 14 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-12
Empresa: AGRICOLA SAN ROQUE SL
Apoderado
- Ruiz Cespedes Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476, L 43, F 80, S 8, H CS 1159, I/A 5 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-12
Información de RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CESPEDES MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos