RUIZ CERRILLO MARTA
Informe ejecutivo de RUIZ CERRILLO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CERRILLO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURGOLF SA | Consejero | 25/02/2012 | 01/12/2015 |
ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 01/09/2011 | 06/02/2013 |
ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA | Presidente | 01/09/2011 | 06/02/2013 |
ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA | Consejero | 01/09/2011 | 06/02/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ CERRILLO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CERRILLO MARTA
Empresa: NATURGOLF SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 68, S 8, H VI 3287, I/A 37 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-01
Empresa: ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Echeverria Goitia Belen
- Ruiz Cerrillo Marta
Consejero
Presidente
- Ruiz Cerrillo Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 224, S 8, H VI 8278, I/A 23 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-01
Empresa: NATURGOLF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 77, S 8, H VI 3287, I/A 32 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Empresa: ALAVA AGENCIA DEL AGUA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Echeverria Goitia Belen
- Ruiz Cerrillo Marta
Consejero
Presidente
- Ruiz Cerrillo Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 223, S 8, H VI 8278, I/A 21 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-01
Información de RUIZ CERRILLO MARTA
Mostramos los datos de RUIZ CERRILLO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CERRILLO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos