RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAN B ESPAÑA REGALOS SL | Apoderado | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA
Apoderado Solidario
- Ruiz Cebrian Maria Cristina
Apoderado
- Ruiz Cebrian Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33753 , F 10, S 8, H B 236416, I/A 12 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-08
Apoderado Solidario
- Ruiz Cebrian Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33753 , F 10, S 8, H B 236416, I/A 11 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Empresa: PLAN B ESPAÑA REGALOS SL
Apoderado
- Ruiz Cebrian Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38701 , F 218, S 8, H B 332232, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-08
Apoderado
- Ruiz Cebrian Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33753 , F 8, S 8, H B 236416, I/A 5 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Información de RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CEBRIAN MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos