RUIZ CASTELLANO JOAQUIN
Informe ejecutivo de RUIZ CASTELLANO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ CASTELLANO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUPADAN SL | Administrador Solidario | 16/05/2023 | |
RUPADAN SL | Apoderado | 18/10/2012 |
VINCULACIONES DE RUIZ CASTELLANO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CASTELLANO JOAQUIN
Empresa: RUPADAN SL
Administrador Solidario
- Pascual Tello Josefa
- Ruiz Castellano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4070 , F 123, S 8, H SE 60374, I/A 4 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-41
Empresa: BARBEROS DE ANDALUCIA SL
Apoderado
- Ruiz Castellano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6455 , F 148, S 8, H SE115570, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: BARBEROS DE ANDALUCIA SL
Apoderado
- Ruiz Castellano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6455 , F 148, S 8, H SE115570, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: RUPADAN SL
Apoderado
- Ruiz Castellano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4070 , F 122, S 8, H SE 60374, I/A 3 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-41
Información de RUIZ CASTELLANO JOAQUIN
Mostramos los datos de RUIZ CASTELLANO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CASTELLANO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos